Hanes ariannol VOLUNTARY ACTION ROTHERHAM
Rhif yr elusen: 1075995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.88m | £2.13m | £2.48m | £4.66m | £3.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.56m | £1.81m | £1.95m | £2.60m | £3.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.14m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £298.46k | £1.55m | £354.35k | £789.04k | £1.14m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £109.61k | £108.42k | £115.69k | £112.37k | £107.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.66k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.74m | £1.81m | £2.30m | £4.51m | £3.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.38k | £9.33k | £5.43k | £5.84k | £42.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £202.78k | £62.38k | £29.61k | £24.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.52m | £1.65m | £1.93m | £2.57m | £3.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.76k | £11.59k | £11.53k | £12.80k | £13.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.19k | £55.08k | £54.55k | £55.99k | £59.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £497.23k | £492.34k | £689.14k | £1.21m | £1.63m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £27.68k | £146.24k | £5.33k | £12.14k | £10.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.