ymddiriedolwyr VOLUNTARY ACTION ROTHERHAM
Rhif yr elusen: 1075995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Lacey | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||||
John Barber | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||
Robert Savage | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||
Judy Dalton | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||
Elaine Senior | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||
Christine Batchford | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||
Jeanette Mallinder | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|||||||
Angham Ahmed | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|||||||
Neil Leatherland | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|||||||
STUART WALLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.