Hanes ariannol CUMBRIA COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1075120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.97m | £5.88m | £7.02m | £5.30m | £6.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.71m | £2.53m | £5.64m | £4.71m | £6.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £466.25k | £1.75m | £1.01m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.17m | £4.91m | £4.39m | £1.83m | £2.81m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £42.65k | £44.61k | £3.00k | £20.15k | £20.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £755.37k | £2.83m | £3.75m | £2.89m | £2.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.77m | £2.95m | £2.33m | £584.58k | £622.16k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £510.26k | £682.13k | £658.56k | £624.04k | £721.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £42.98k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £166.14k | £38.75k | £0 | £259.17k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.45m | £2.22m | £5.38m | £4.42m | £6.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £255.06k | £305.56k | £258.70k | £290.67k | £341.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.64k | £20.00k | £13.37k | £14.93k | £13.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.92m | £1.79m | £5.11m | £4.02m | £5.83m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £85.21k | £70.29k | £56.40k | £56.23k | £48.62k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.