ymddiriedolwyr CUMBRIA COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1075120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Roy Harnwell | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
James Perks | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Williamson | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Marcia Elaine Reid Fotheringham | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|||||
Suzanne Elizabeth Wilson | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|||||
FRANCIS ALEXANDER SCOTT | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|||||
Lucy Georgiana Cavendish | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|||||
Colonel Chris Sanderson | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Glenys Barbara Marriott | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
SUSAN CLAIRE HOWORTH | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
ALISON MARGARET JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
DAVID GEORGE BEEBY | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Anthony Bryan Keen | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Kevin Walsh | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
JOHN STEPHEN ROBERT WILSON | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
JIM JOHNSON | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.