ymddiriedolwyr IAM Roadsmart-South Wales Advanced Motorcyclists
Rhif yr elusen: 1077703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamas Szakmany Prof | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
Brian Bibb | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Juan Delport | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Martin Thomas | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Michael Auden | Ymddiriedolwr | 06 January 2024 |
|
|
||||
Richard David Hutton | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||
Dee Bolt | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Anna Battek-Kosiorowska | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
David Watson Jones | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.