ymddiriedolwyr SUTTON SENIORS' FORUM
Rhif yr elusen: 1080557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY TODMAN | Cadeirydd |
|
||||||
CLIVE ROBERT ORTON | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Nali Patel | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Indira Harshad Amin | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Marilyn Gordon Jones | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||
MARY STEENSMA | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|
||||
MRS PAM LYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.