Hanes ariannol BENCH OUTREACH
Rhif yr elusen: 1077933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £450.97k | £475.16k | £668.46k | £629.26k | £524.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £325.46k | £424.24k | £528.50k | £668.87k | £707.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £57.81k | £222.81k | £232.69k | £200.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £166.96k | £67.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £335.82k | £296.77k | £291.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £332.05k | £331.89k | £230.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £589 | £606 | £2.21k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £528.27k | £668.61k | £706.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £230 | £257 | £604 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.50k | £1.50k | £6.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.