ymddiriedolwyr AVENUES SOUTH EAST
Rhif yr elusen: 1079576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Hardie | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||||||||
Jeffrey Boateng | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||||||||
EMMA KEEGAN | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||||||
ALISTAIR BROWN | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||||||||
EVLYNNE GILVARRY | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|||||||||||
TERENCE RICH | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|||||||||||
NICOLA FORD | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|||||||||||
JOANNE LAND | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.