Hanes ariannol KAINOS COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1076206
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £337.99k | £148.18k | £158.53k | £191.64k | £165.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £378.93k | £116.76k | £109.79k | £142.77k | £147.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £268.63k | £144.15k | £154.71k | £188.46k | £161.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.