Hanes ariannol GLYNDWR WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1088474
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208.19k | £203.71k | £202.24k | £206.86k | £198.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.42k | £221.78k | £223.69k | £240.42k | £180.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £138.46k | £127.30k | £0 | £129.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £127.30k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.