ymddiriedolwyr WHITLEY CHAPEL FIRST SCHOOL BUILDING FUND TRUST
Rhif yr elusen: 1077275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND ANDREW JOHN PATTERSON | Cadeirydd |
|
||||||
Karen North | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Fay Dunn | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Katherine Anne Halliday Rowell | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|||||
Gemma Kellett | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Clare Jane Foster | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
ANNE JENNIFER MORGAN | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.