ymddiriedolwyr PHOENIX SINGERS (SUFFOLK)
Rhif yr elusen: 1076549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS WILLIAM GLASSE | Cadeirydd | 27 February 2012 |
|
|
||||
Claire Heard | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Caroline Jean Foster | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||
BARBARA NORA HOWARD | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
Marion Pearson Kirton | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
Keith Anthony Barton | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
MIRANDA MARIE BARCLAY | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|||||
GILES NICHOLAS PEBODY | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|
||||
Dr MARGARET GILLIAN CLARE | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.