Hanes ariannol THE KINGHAM HILL TRUST
Rhif yr elusen: 1076618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.42m | £12.74m | £11.05m | £13.51m | £12.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.11m | £11.48m | £10.87m | £12.74m | £12.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £258.00k | £244.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £922.00k | £2.10m | £1.04m | £973.00k | £1.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.24m | £1.16m | £1.14m | £1.46m | £1.73m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.15m | £9.03m | £8.46m | £10.91m | £9.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £113.00k | £192.00k | £167.00k | £169.00k | £269.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £258.00k | £244.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.02m | £11.33m | £10.73m | £12.58m | £12.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.00k | £148.00k | £140.00k | £161.00k | £166.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.00k | £99.00k | £60.00k | £104.00k | £64.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £28.00k | £31.00k | £30.00k | £30.00k | £30 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.