ymddiriedolwyr THE STAMFORD THIRD AGE GROUP (U3A)
Rhif yr elusen: 1077090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland Marshall Higgins | Cadeirydd | 03 December 2018 |
|
|||||
Rachel Maria Roffe | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Kenneth Paul Otter | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Martin Peter Lander | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||
Ann Sedgwick | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Beverley Meader | Ymddiriedolwr | 06 May 2019 |
|
|
||||
Patricia Ann Hallam | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Michael Robert Swayne Crowe | Ymddiriedolwr | 24 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.