ymddiriedolwyr THE ALCESTER U3A
Rhif yr elusen: 1080590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alan West | Cadeirydd | 09 March 2023 |
|
|
||||
Susan Robertson | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Linda Rose Randell | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Dowman | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Valerie Jean Morgan | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Lynda Pickering | Ymddiriedolwr | 03 August 2015 |
|
|
||||
Valerie Elsie Hamblin | Ymddiriedolwr | 03 August 2015 |
|
|
||||
KARYL ARLENE REES | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.