Hanes ariannol HEADWAY NORTH STAFFORDSHIRE (HEAD INJURIES ASSOCIATION) LTD
Rhif yr elusen: 1077770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £413.56k | £456.21k | £541.66k | £482.94k | £566.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £439.53k | £448.30k | £423.45k | £486.30k | £608.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £92.86k | £113.25k | £82.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £253.66k | N/A | £204.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £45 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £287.24k | N/A | £361.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £707 | N/A | £610 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £2.04k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £423.42k | N/A | £608.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £36 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.68k | N/A | £1.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.