Hanes ariannol THE SAMARITANS OF WALTHAM FOREST
Rhif yr elusen: 1077510
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.89k | £23.71k | £35.65k | £24.07k | £39.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.76k | £22.13k | £26.84k | £22.08k | £15.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.