ymddiriedolwyr STEPNEY SHAHJALAL MOSQUE & CULTURAL CENTRE
Rhif yr elusen: 1079423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MUHAMMAD ALI | Cadeirydd | 22 December 2012 |
|
|||||
ABU BOKKOR | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|||||
Muhammad Abdul Latif | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Nazmul Hasan | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
MOHAMMAD YUSUF CHOWDHURY | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
WALED AHMED CHOUDHURY | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
MAKADDAS ALI | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
MOHAMMED MASUD AHMED | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
ARZOO MIAH | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|||||
FARUK AHMED | Ymddiriedolwr | 06 December 2015 |
|
|||||
ALI HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 06 December 2015 |
|
|
||||
MD ELIAS MIAH | Ymddiriedolwr | 06 December 2015 |
|
|
||||
FUL MIAH | Ymddiriedolwr | 10 August 2014 |
|
|
||||
NAZRUL ISLAM ALI | Ymddiriedolwr | 22 December 2012 |
|
|
||||
ALI SADAD | Ymddiriedolwr | 22 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.