ymddiriedolwyr NOCN
Rhif yr elusen: 1079785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Jones | Cadeirydd | 28 April 2016 |
|
|
||||
Mark Scott | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Sylvia Ashton | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Hannah Horne | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Darryn William Harold Hedges | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Deborah Margaret Haworth | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||
Mark James Froud | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|||||
David Peter Wilkins | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|||||
Stephen Evans | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Lucy Hunte | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Adrian Toomey | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
CORRINA HEMBURY | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.