ymddiriedolwyr THE GRESLEY SOCIETY TRUST
Rhif yr elusen: 1081581
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP MARTIN BENHAM | Cadeirydd | 08 March 2014 |
|
|||||
Steven Reginald Leslie Hogg | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|||||
Ronald Vale | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
||||
PAUL MICHAEL BUSH | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Christopher Clark | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|||||
ROBIN BEYNON | Ymddiriedolwr | 05 July 2014 |
|
|
||||
DAVID RICHARD MCINTOSH | Ymddiriedolwr | 05 December 2008 |
|
|||||
John Christopher Hartley Nettleton | Ymddiriedolwr | 06 March 2002 |
|
|||||
IAN STUART MACCABE | Ymddiriedolwr | 01 October 1999 |
|
|
||||
MIKE FOREMAN | Ymddiriedolwr | 01 October 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.