Hanes ariannol WEST VIEW ADVICE AND RESOURCE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1084632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £379.56k | £323.43k | £383.87k | £343.10k | £390.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £351.91k | £329.44k | £323.18k | £322.42k | £418.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £110.00k | £115.66k | £131.62k | £113.52k | £121.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | £19.97k | £36.80k | £63.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.