Hanes ariannol SANDWELL YOUNG CARERS
Rhif yr elusen: 1081084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £289.89k | £232.78k | £332.41k | £281.86k | £233.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £291.53k | £287.79k | £339.03k | £300.28k | £288.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £114.19k | £114.59k | £114.59k | £114.59k | £114.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.64k | £2.83k | £3.23k | £5.92k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.