Hanes ariannol BASICNEEDS
Rhif yr elusen: 1079599
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £1.56m | £229.76k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £816.30k | £566.89k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £184.86k | £78.95k | £188.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £968.98k | £1.54m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.77k | £16.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £314 | £46 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £39.02k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £808.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.95k | £8.29k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.65k | £26 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.