Hanes ariannol FIRST TASTE
Rhif yr elusen: 1081567
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.21k | £71.10k | £69.85k | £69.54k | £41.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.70k | £88.23k | £56.79k | £67.97k | £54.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £31.10k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £55.89k | £54.80k | £17.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.