Hanes ariannol MISS PATRICIA ANN HERBERTS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1078897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/01/2019 | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 06/01/2022 | 06/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.41k | £26.83k | £19.52k | £25.76k | £24.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.45k | £48.61k | £42.34k | £17.22k | £45.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.