Hanes ariannol OUTSIDE EDGE THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1080948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.26k | £166.77k | £247.99k | £265.83k | £257.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.55k | £125.32k | £193.36k | £238.20k | £227.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £63.07k | £50.00k | £50.00k | £45.00k | £48.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | N/A | £73.14k | £88.52k | £50.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.