ymddiriedolwyr AGE UK LEICESTER SHIRE & RUTLAND HOME HELP LIMITED
Rhif yr elusen: 1086862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM ANDREW FRANK SMITH | Cadeirydd | 21 August 2013 |
|
|
||||||||||||
Joanne Kavanagh | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||||||||||
Sean Patrik Moran | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||||||||
Mark Evan Jones | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||||||||||
Navin Parmar | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||||||||||
Peter Parsons | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|||||||||||||
DR Peter George Neville | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|||||||||||||
CHRISTOPHER THOMAS SAUL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
BARBARA MARY FREESTONE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
MALCOLM LINDSEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
PAUL RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
SIMON LINDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.