ymddiriedolwyr SKIPTON BUILDING SOCIETY CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1079538
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shagufta Sharif | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|||||||||||
Graham Hamilton | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||||||||
GILES RICHARD BOWRING | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|||||||||||
Gregory Mark Bell | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||||||||
John William Dawson | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|||||||||||
AMELIA JANE VYVYAN | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|||||||||||
Alison Davies | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
||||||||||
KITTY NORTH | Ymddiriedolwr | 12 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.