Hanes ariannol THE PERFORMING RIGHT SOCIETY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1080837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.24m | £4.12m | £3.91m | £4.18m | £4.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.49m | £4.31m | £3.88m | £4.06m | £4.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.00k | £85.00k | £16.50k | £55.50k | £62.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.17m | £4.01m | £3.75m | £3.86m | £3.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.23k | £88.00k | £153.10k | £321.00k | £214.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.30k | £18.98k | £5.12k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.40m | £4.21m | £3.80m | £3.98m | £4.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.65k | £92.97k | £83.88k | £71.70k | £85.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.32k | £16.14k | £13.84k | £12.31k | £21.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.49m | £2.31m | £1.96m | £1.93m | £1.82m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.