Hanes ariannol CHRISTIAN FELLOWSHIP SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1079325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £585.98k | £753.68k | £663.79k | £784.36k | £882.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £602.34k | £686.32k | £653.27k | £730.39k | £874.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £609 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.62k | £69.55k | £89.55k | £130.72k | £131.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £920 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £531.42k | £640.21k | £573.49k | £652.94k | £749.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £175 | £380 | £132 | £61 | £1.17k | |
|
Incwm - Arall | £6.77k | £43.54k | £617 | £634 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £594.69k | £675.60k | £653.22k | £724.26k | £867.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £341 | £213 | £53 | £685 | £1.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.51k | £8.74k | £5.44k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £7.32k | £10.51k | £0 | £5.44k | £6.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.