Hanes ariannol LUNCH ON THE RUN LIMITED
Rhif yr elusen: 1080900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.38k | £171.20k | £161.42k | £181.00k | £208.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.75k | £131.99k | £144.75k | £162.00k | £203.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £28.86k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.86k | N/A | £21.00k | £9.90k | £6.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.