Hanes ariannol AGE UK MILTON KEYNES
Rhif yr elusen: 1079773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.35m | £2.36m | £2.56m | £2.32m | £2.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.43m | £2.46m | £2.22m | £2.26m | £2.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £295.72k | £288.26k | £714.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.50k | £339.54k | £33.96k | £103.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £123.00k | £63.20k | £90.22k | £116.02k | £76.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.16m | £1.15m | £369.96k | £1.08m | £1.26m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.06m | £1.14m | £1.82m | £1.13m | £1.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.55k | £1.65k | £346 | £150 | £3.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £271.61k | £0 | £13.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £80.70k | £16.69k | £28.18k | £24.59k | £13.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £1.53m | £1.36m | £1.33m | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £892.51k | £924.56k | £860.47k | £929.97k | £971.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.86k | £8.52k | £7.53k | £8.30k | £13.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.08k | £1.69k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.