ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF LOCAL AUTHORITY CHIEF EXECUTIVES AND SENIOR MANAGERS (SOLACE GROUP) LTD
Rhif yr elusen: 1084419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Garner | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Georgia Kate Doe | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Bernadette Mary Kathleen Marjoram | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Clare Elliott | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Sean Patrick Hanson | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Matthew Vaughan Prosser | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Adele Joanne Steven | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Rachel Annette Louise McKoy | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Robert Geoffrey Sarson Weaver | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Katharine Hall | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Evonne Rogers | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
David Robert Thomas | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Joanne Lucille Roney | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Adam Mark Hill | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|||||
David Victor Plank | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Hyde | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Nazeya Hussain-Duke | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Stephen Howard Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|||||
Jane Burns | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Paul Renato Frainer | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Christopher David Naylor | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
GAVIN LINDSAY JONES | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
Graeme Victor McDonald | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.