Hanes ariannol BANGOR NEW MUSIC FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1126486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.96k | £19.66k | £23.27k | £26.84k | £23.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.77k | £17.90k | £21.21k | £25.89k | £21.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.95k | £8.98k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.00k | N/A | £8.95k | £8.98k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.