ymddiriedolwyr YMDDIRIEDOLAETH CADWRAETH ADEILADAU CADWGAN BUILDING PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1080667
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON DAVIES | Cadeirydd | 10 September 2015 |
|
|||||
John Stephen Jenkins | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Kevin Taylor | Ymddiriedolwr | 24 August 2016 |
|
|
||||
Chris Hewitt | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|||||
ARWYN MORYS REED | Ymddiriedolwr | 23 December 2015 |
|
|
||||
CLIVE DAVIES | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.