Hanes ariannol BEN'S CENTRE FOR VULNERABLE PEOPLE (SHEFFIELD)
Rhif yr elusen: 1087606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.03k | £176.36k | £353.48k | £338.07k | £385.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.44k | £148.69k | £229.98k | £293.05k | £382.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £54.61k | £53.15k | £57.28k | £61.88k | £52.28k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.