Hanes ariannol ALL SAINTS ACTION NETWORK LIMITED
Rhif yr elusen: 1095257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £355.61k | £375.31k | £418.12k | £360.40k | £472.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £372.84k | £420.53k | £458.46k | £431.22k | £514.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £174.79k | £161.12k | £162.64k | £190.74k | £187.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £41.49k | N/A | £11.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.