Hanes ariannol SHERBORNE SCHOOLS GROUP
Rhif yr elusen: 1081228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.77m | £25.59m | £28.89m | £25.13m | £26.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.38m | £24.78m | £24.43m | £25.42m | £27.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.12m | £1.17m | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.11m | £1.99m | £6.92m | £791.00k | £584.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.31m | £1.08m | £428.00k | £849.00k | £935.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.80m | £21.92m | £21.02m | £22.95m | £24.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.00m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £439.00k | £485.00k | £385.00k | £343.00k | £393.00k | |
|
Incwm - Arall | £104.00k | £113.00k | £146.00k | £201.00k | £429.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £321.00k | £196.00k | £36.00k | £161.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.09m | £23.72m | £23.74m | £24.38m | £26.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.29m | £1.06m | £691.00k | £1.03m | £1.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £127.00k | £140.00k | £237.00k | £88.00k | £147.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.00k | £28.00k | £28.00k | £29.00k | £29.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.