Hanes ariannol CUMBRIA NEIGHBOURHOOD WATCH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1092522
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 30/06/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £715 | £27.30k | £36.50k | £24.13k | £11.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £27.33k | £23.35k | £20.17k | £6.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.