ymddiriedolwyr THE HEADINGTON SINGERS
Rhif yr elusen: 1085581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Simmons | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Richard Brooke | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Priscilla Goldby | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|||||
Angela Houlston | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
Jane Williams | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
||||
Hilary Bradley | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.