ymddiriedolwyr SOUTHWOLD MILLENNIUM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1084284
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ladd | Cadeirydd |
|
||||||||
Simon Flunder | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|||||||
Simon Tobin | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||||
Jennifer Lesley Hursell | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||||
Joan Goldsmith | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||||
Elizabeth Ann Betts | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|
||||||
GRAHAM WILLIAM HOPWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.