Hanes ariannol BROOM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1084316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.22m | £3.27m | £3.47m | £4.15m | £4.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.16m | £3.28m | £3.39m | £3.95m | £4.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.20k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.22m | £3.27m | £3.45m | £4.13m | £4.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £546 | £1.35k | £441 | £18.40k | £30.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £26.26k | £5.20k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.16m | £3.28m | £3.39m | £3.95m | £4.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.02k | £89.04k | £91.07k | £8.33k | £11.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.08m | £3.19m | £3.30m | £3.85m | £4.67m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.