Hanes ariannol TWICS TRAINING FOR WORK IN COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1085977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173.87k | £191.71k | £173.20k | £176.52k | £197.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.98k | £186.07k | £162.69k | £175.01k | £173.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.78k | £9.00k | £46.37k | £18.00k | £72.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.33k | £38.01k | £10.00k | £140.23k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.