ymddiriedolwyr ST MARTIN'S CENTRE PROJECT
Rhif yr elusen: 1088872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVE DAVENPORT | Cadeirydd | 15 February 2013 |
|
|
||||
Bryon Huckle | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Bruce Macdonald | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Kerry Browne | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Glenn Pennington | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
HELEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
DAVID ONIONS | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Judith Clare Williams | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Heather Lloyd | Ymddiriedolwr | 05 January 2018 |
|
|
||||
DUNCAN LAING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Susan Heard | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.