Hanes ariannol READING BLUE COAT SCHOOL
Rhif yr elusen: 1087839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.12m | £12.65m | £13.83m | £15.69m | £16.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.19m | £12.09m | £13.01m | £14.06m | £16.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £253.30k | £461.74k | £247.81k | £481.38k | £190.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £232.29k | £129.87k | £20.46k | £219.54k | £254.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.63m | £12.06m | £13.52m | £14.99m | £16.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £6.55k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £41.20k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.03m | £11.97m | £12.92m | £13.98m | £16.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £158.53k | £122.43k | £88.88k | £81.76k | £81.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.16k | £18.95k | £19.17k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.