Hanes ariannol NORFOLK COALITION OF DISABLED PEOPLE
Rhif yr elusen: 1084108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £1.03m | £1.03m | £1.08m | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40m | £1.14m | £1.30m | £1.10m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £739.25k | £316.03k | £349.55k | £532.83k | £290.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.80k | £316.03k | N/A | £532.83k | £56.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.80k | £12.08k | £3.21k | £35.95k | £6.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £779.61k | £487.39k | £443.34k | £490.54k | £559.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £866.07k | £524.46k | £580.54k | £556.28k | £696.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £460 | £606 | £1.06k | £209 | £23.33k | |
|
Incwm - Arall | £2.70k | £2.57k | £3.40k | £877 | £755 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £35.95k | £203 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £905.38k | £755.90k | £810.78k | £696.31k | £757.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £385.11k | £490.06k | £408.68k | £413.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £48.45k | £47.44k | £36.85k | £48.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £494.52k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.