ymddiriedolwyr THE STOCKWELL PARTNERSHIP LIMITED
Rhif yr elusen: 1085880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCY DE GREY | Cadeirydd |
|
||||||
Eleanor Pile | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Dr Louise Guidi | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
LOLA ALADESHELU | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
Wioletta Zawislak | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
BARRY HENRY NAVARRO | Ymddiriedolwr | 24 February 2015 |
|
|
||||
MICHAEL ANTHONY O'CONNELL | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|
||||
NICHOLAS HARDIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VICTOR MARTIN GLASER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVIDSON UGHANWA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.