ymddiriedolwyr THE CLORE DUFFIELD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1084412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAME Vivien Louise Duffield DBE | Cadeirydd | 12 March 1982 |
|
|||||||
RICHARD JOHN OLDFIELD | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|||||||
Jeremy Vaughan Sandelson | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|
||||||
JAMES PAUL HARDING | Ymddiriedolwr | 07 November 2012 |
|
|
||||||
Melanie Clore | Ymddiriedolwr | 05 July 2012 |
|
|||||||
DAVID TERENCE DIGBY HARREL LLB | Ymddiriedolwr | 12 March 2006 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.