Hanes ariannol RIPON CATHEDRAL DEVELOPMENT CAMPAIGN
Rhif yr elusen: 1086760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £886.55k | £554.01k | £493.04k | £319.35k | £312.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £339.23k | £1.07m | £284.92k | £450.13k | £334.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £713.44k | £540.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £13.13k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £173.11k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £500 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £294.36k | £1.01m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.86k | £62.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.04k | £3.15k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £223.30k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £3.15k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.