Hanes ariannol THE CHILTERN SOCIETY
Rhif yr elusen: 1085163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £486.01k | £473.05k | £434.22k | £584.64k | £866.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £409.50k | £464.51k | £434.14k | £529.83k | £882.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £23.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £481.71k | £116.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £17.40k | £8.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £75.56k | £55.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £9.97k | £18.07k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £1 | £666.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £194.92k | £95.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £410.74k | £749.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £119.09k | £132.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £12.44k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.